Предстоятельская кафедра
- См. первосвятителей Киевской митрополии Константинопольской Православной Церкви, затем Русской Православной Церкви
Московская епархия
- Иосиф (Волчанский) (1 сентября 1742 - 10 июня 1745)
- Платон I (Малиновский) (10 июня 1745 - 14 апреля 1748) в/у, еп. Крутицкий
- Платон I (Малиновский) (14 апреля 1748 - 14 июня 1754)
- Свт. Иларион (Григорович) (14 июня 1754 - 25 января 1758) в/у, еп. Крутицкий
- Тимофей (Щербацкий) (22 октября 1757 - 18 апреля 1767)
- Амвросий (Зертис-Каменский) (18 апреля 1767 - 18 января 1768) в/у, еп. Крутицкий
- Амвросий (Зертис-Каменский) (18 января 1768 - 16 сентября 1771)
- Геннадий (Драницын) (16 сентября 1771 - ?) в/у, еп. Суздальский
- Самуил (Миславский) (? - 20 января 1775) в/у, еп. Крутицкий
- Платон II (Левшин) (20 января 1775 - 13 июня 1811)
- Августин (Виноградский) (13 июня 1811 - 19 февраля 1818) в/у, Дмитровский
- Августин (Виноградский) (19 февраля 1818 - 3 марта 1819)
- Лаврентий (Бакшевский) (3 марта - 15 марта 1819) в/у, еп. Дмитровский
- Серафим (Глаголевский) (15 марта 1819 - 29 июня 1821) [6]
- Свт. Филарет (Дроздов) (3 июля 1821 - 19 ноября 1867)
- Свт. Иннокентий (Вениаминов) (5 января 1868 - 31 марта 1879)
- Амвросий (Ключарев) (31 марта - 8 апреля 1879, 9 - 27 июня 1882) в/у, еп. Дмитровский
- Макарий (Булгаков) (8 апреля 1879 - 9 июня 1882)
- Амвросий (Ключарев) (9 - 27 июня 1882) в/у, еп. Дмитровский
- Иоанникий (Руднев) (27 июня 1882 - 17 ноября 1891)
- Леонтий (Лебединский) (17 ноября 1891 - 1 августа 1893)
- Александр (Светлаков) (1 - 9 августа 1893) в/у, еп. Дмитровский
- Сергий (Ляпидевский) (9 августа 1893 - 11 февраля 1898)
- Сщмч. Владимир (Богоявленский) (21 февраля 1898 - 23 ноября 1912)
- Трифон (кн. Туркестанов) (26 апреля - 26 июня 1910) в/у, еп. Дмитровский
- Василий (Преображенский) (ноябрь 1912 - 23 декабря 1912) в/у, еп. Можайский
- Трифон (кн. Туркестанов) (1 июня - 1 сентября 1914) в/у, еп. Дмитровский
- Свт. Макарий (Невский) (25 ноября 1912 - 20 марта 1917)
- Иоасаф (Калистов) (20 марта - 21 июня 1917) в/у, еп. Дмитровский
- Свт. Тихон (Белавин) (23 июня 1917 - 21 ноября 1917) [7]
Предстоятельская кафедра
- См. предстоятелей Русской Православной Церкви
- Алексий (Готовцев) (февраль - май 1926) в/у, еп. Серпуховский
- Серафим (Силичев) (28 августа 1926 - июль 1927) в/у, еп. Подольский
Управляющие епархией за исключением города Москвы
- С 11 июня 1977 - см. преосвященных Крутицкой епархии