Персоналии 14-го драгунского Малороссийского полка.
Шефы
- хх.хх.1792 — хх.хх.1796 — генерал-майор (с 29.10.1794 генерал-поручик, с 22.09.1795 генерал-адъютант, с 16.09.1796 генерал-аншеф) (с 27.01.1793 граф) Зубов, Валериан Александрович
- 03.12.1796 — 10.04.1797 — генерал-лейтенант Шепелев, Пётр Амплиевич
- 10.04.1797 — 09.12.1797 — генерал-майор Селевин, Иван Яковлевич
- 09.12.1797 — 25.10.1798 — генерал-майор (с 08.04.1798 князь) Ладыженский (с 08.04.1798 Ромодановский-Ладыженский), Александр Николаевич
- 25.10.1798 — 23.01.1799 — генерал-адъютант генерал-майор Костылев, Марк Абрамович
- 23.01.1799 — 17.05.1806 — генерал-майор (с 14.11.1799 генерал-лейтенант) князь Ромодановский-Ладыженский, Александр Николаевич
- 24.09.1806 — 11.10.1806 — полковник Дятков, Степан Васильевич
- 11.10.1806 — 01.09.1814 — полковник (с 24.05.1807 генерал-майор, с 15.09.1813 генерал-лейтенант ) барон Дука, Илья Михайлович
- 28.05.1829 — 07.10.1872 — принц Прусский Альберт
- 27.02.1862 — 29.11.1879 — генерал-адъютант генерал от кавалерии барон Мейендорф, Феофил Егорович — 2-й шеф
- 04.01.1903 — 26.07.1914 — наследный принц Германский и Прусский Фридрих-Вильгельм
Командиры
- 24.03.1884 - 27.11.1889 – полковник Зыков Иван Сергеевич
- 17.03.1895 - 06.02.1901 – полковник Назаров Константин Александрович
- 22.03.1901 - 15.01.1905 – полковник фон Крузенштерн Алексей-Эберт Карлович
- 11.03.1905 - 03.10.1907 – полковник Васьянов Владимир Иванович
- 03.11.1907 - 1908 – полковник Шперлинг Роберт Робертович
- 09.07.1912 - после 01.04.1914 – полковник Сенча Владимир Иванович
- 1915 – полковник Свечин Михаил Андреевич
Офицерский состав
На 1 января 1909 года:
- Шперлинг Роберт Робертович - полковник, командир полка, стр.579
- Шверубович Эразм Иванович - полковник, стр.579
- Макаров Николай Олимпиевич - подполковник, стр.579
- Жайворонков Сергей Павлович - подполковник, стр.579
- Пизани Петр Иосифович - ротмистр, стр.579
- Бородкин Иван Сергеевич - ротмистр, стр.579
- Пузыревский Евгений Александрович - ротмистр, стр.579
- Волчанецкий Михаил Васильевич - ротмистр, стр.579
- Чарковский Станислав Францевич - ротмистр, стр.579
- Шиндлер Константин Генрихович - ротмистр, стр.579
- Троцкий Сергей Константинович - штабс-ротмистр, стр.579
- Неелов Николай Николаевич - штабс-ротмистр, стр.579
- Богданов Михаил Маркович - штабс-ротмистр, стр.579
- Радов Анатолий Иванович - штабс-ротмистр, стр.579
- Сенаторский Андрей Васильевич - поручик, стр.579
- Ходунов Валентин Федорович - поручик, стр.579
- Машлыкин Александр Николаевич - поручик, стр.579
- Сосновский Николай Михайлович - поручик, стр.579
- Рудольф Богдан Станиславович - поручик, стр.579
- Коротков Василий Дмитриевич - поручик, стр.579
- Болычевцев Петр Дмитриевич - поручик, стр.579
- Лихарев Валентин Александрович - поручик, стр.579
- Конюхов Павел Александрович - корнет, стр.579
- Анненков Борис Николаевич - корнет, стр.579
- Баранов Александр Алексеевич - корнет, стр.579
- Суский Михаил Иосифович - корнет, стр.579
- Волянский Александр Фомич - корнет, стр.579
- Бреусов Антон Петрович - корнет, стр.579
- Байков Лев Николаевич - корнет, стр.579
- Турчанинов Александр Николаевич - корнет, стр.579
Командиры
- 24.03.1884 - 27.11.1889 – полковник Зыков Иван Сергеевич
- 17.03.1895 - 06.02.1901 – полковник Назаров Константин Александрович
- 22.03.1901 - 15.01.1905 – полковник фон Крузенштерн Алексей-Эберт Карлович
- 11.03.1905 - 03.10.1907 – полковник Васьянов Владимир Иванович
- 03.11.1907 - 1908 – полковник Шперлинг Роберт Робертович
- 09.07.1912 - после 01.04.1914 – полковник Сенча Владимир Иванович
- 1915 – полковник Свечин Михаил Андреевич
Офицерский состав
19091910191119121913191419161917
На 1 января 1909 года:
- Шперлинг Роберт Робертович - полковник, командир полка, стр.579
- Шверубович Эразм Иванович - полковник, стр.579
- Макаров Николай Олимпиевич - подполковник, стр.579
- Жайворонков Сергей Павлович - подполковник, стр.579
- Пизани Петр Иосифович - ротмистр, стр.579
- Бородкин Иван Сергеевич - ротмистр, стр.579
- Пузыревский Евгений Александрович - ротмистр, стр.579
- Волчанецкий Михаил Васильевич - ротмистр, стр.579
- Чарковский Станислав Францевич - ротмистр, стр.579
- Шиндлер Константин Генрихович - ротмистр, стр.579
- Троцкий Сергей Константинович - штабс-ротмистр, стр.579
- Неелов Николай Николаевич - штабс-ротмистр, стр.579
- Богданов Михаил Маркович - штабс-ротмистр, стр.579
- Радов Анатолий Иванович - штабс-ротмистр, стр.579
- Сенаторский Андрей Васильевич - поручик, стр.579
- Ходунов Валентин Федорович - поручик, стр.579
- Машлыкин Александр Николаевич - поручик, стр.579
- Сосновский Николай Михайлович - поручик, стр.579
- Рудольф Богдан Станиславович - поручик, стр.579
- Коротков Василий Дмитриевич - поручик, стр.579
- Болычевцев Петр Дмитриевич - поручик, стр.579
- Лихарев Валентин Александрович - поручик, стр.579
- Конюхов Павел Александрович - корнет, стр.579
- Анненков Борис Николаевич - корнет, стр.579
- Баранов Александр Алексеевич - корнет, стр.579
- Суский Михаил Иосифович - корнет, стр.579
- Волянский Александр Фомич - корнет, стр.579
- Бреусов Антон Петрович - корнет, стр.579
- Байков Лев Николаевич - корнет, стр.579
- Турчанинов Александр Николаевич - корнет, стр.579
- Смоляк Петр Михайлович - штабс-ротмистр, прикомандирован для цензового командования эскадроном из 5-го драгунскогой Каргопольского полка. (Приказ Генерального штаба от 1911 г. за № 11)
- Сенча Владимир Иванович - полковник
- Бербасов Георгий Георгиевич - подполковник
- Жайворонков Сергей Павлович - подполковник
- Неелов Николай Николаевич - ротмистр
- Пузыревский Евгений Александрович - ротмистр
- Сенаторский Андрей Васильевич - ротмистр
- Чарковский Станислав Францевич - ротмистр
- Анненков Борис Николаевич - штабс-ротмистр
- Баранов Александр Алексеевич - штабс-ротмистр
- Волянский Александр Фомич - штабс-ротмистр
- Конюхов Павел Александрович - штабс-ротмистр
- Коротков Василий Дмитриевич - штабс-ротмистр
- Рудольф Богдан Станиславович - штабс-ротмистр
- Сосновский Николай Михайлович - штабс-ротмистр
- Суский Михаил Иосифович - штабс-ротмистр
- Янсон Константин Августович - штабс-ротмистр, прикомандирован к штабу 14-й кавалерийской дивизии
- Лукашин Михаил Дмитриевич - поручик
- Розляу Владислав-Антон Александрович - поручик
- Дацкевич Фаддей Юрьевич - корнет
- Зарецкий Николай Павлович - корнет
- Зиссерман Борис - корнет
- Литвинов Борис Александрович - корнет
- Тяжелов Леонид Петрович - корнет
- Шилейко Аполлинарий Адольфович - корнет
- Сосновский Николай Михайлович, ротмистр
- Суский Михаил Иосифович, ротмистр
- Анненков Борис Николаевич, ротмистр
- Баранов Александр Алексеевич, ротмистр
- Богаевский Сергей Владимирович, поручик
- Даниленко Владимир Андреевич - корнет. Назначен 01.02.1917 по окончании Николаевского кавалерийского училища. Поручик с 02.10.1917
https://www.ria1914.info/
1794
- Михайлов Евтихий, солдат, восприемник в с. Портянки
18391
- Ржевуский Адам Адамович, граф, полковник, флигель-адъютант, командир полка
18402
- Иванов, аудитор 13-го класса
- Кнорринг, подполковник, командир 3-го дивизиона
- Перепелицын 1-й, поручик, адъютант
- Перепелицын 2-й, поручик, исп. долж. квартирмейстера
- Подгородецкий, майор, командир резервных эскадронов дивизии
- Сергеев, майор, командир 2-го дивизиона
- Тимковский, подполковник, командир 1-го дивизиона
- Шеле Христиан Густавович, полковник, командир полка
- Щуцкий, поручик, исп. долж. казначея
1845
- Мяленко Афанасий Григорьевич, рядовой, житель с. Носелевка
1857
- Кебкал Семен Фомич (1816 г. р.), бессрочноотпускной рядовой, уроженец м. Носовка
1865
- Белуган Григорий Иванович, трубач
1877
1878
- Красюк Емельян, унтер-офицер
- Рабухин Григорий, солдат
1879
- Андреев Иван
- Роенко Ефрем Григорьевич, вахмистр
1893
- Постольник Демьян Иванович, рядовой, уроженец м. Царичанка
19053
- Васьянов Владимир Иванович, полковник, командир полка
19094
- Анненков Борис Николаевич, корнет
- Байков Лев Николаевич, корнет
- Баранов Александр Алексеевич, корнет
- Богданов Михаил Маркович, штабс-ротмистр
- Болычевцев Петр Дмитриевич, поручик
- Бородкин Иван Сергеевич, ротмистр
- Бреусов Антон Петрович, корнет
- Волчанецкий Михаил Васильевич, ротмистр
- Волянский Александр Фомич, корнет
- Жайворонков Сергей Павлович, подполковник
- Конюхов Павел Александрович, корнет
- Коротков Василий Дмитриевич, поручик
- Лихарев Валентин Александрович, поручик
- Макаров Николай Олимпиевич, подполковник
- Машлыкин Александр Николаевич, поручик
- Неелов Николай Николаевич, штабс-ротмистр
- Пизани Петр Иосифович, ротмистр
- Пузыревский Евгений Александрович, ротмистр
- Радов Анатолий Иванович, штабс-ротмистр
- Рудольф Богдан Станиславович, поручик
- Сенаторский Андрей Васильевич, поручик
- Сосновский Николай Михайлович, поручик
- Суский Михаил Иосифович, корнет
- Троцкий Сергей Константинович, штабс-ротмистр
- Турчанинов Александр Николаевич, корнет
- Ходунов Валентин Федорович, поручик
- Чарковский Станислав Францевич, ротмистр
- Шверубович Эразм Иванович, полковник
- Шиндлер Константин Генрихович, ротмистр
- Шперлинг Роберт Робертович, полковник, командир полка
http://www.surnameindex.info/mil/14dp.html