Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите
другой браузер
или
включите JavaScript
и
Cookies
в настройках этого браузера
Мое Семейное Древо
pomnirod.ru
Ищу тебя
Старые фото
Найти родных
Лента сайта
3859
Ищу
тебя!
565
Старые
фото
Найти родных
Регистрация
Вход
Войти в
ДЕМО
режиме
Худой Иван — ни людям, ни нам.
Главная
»
Архивные материалы.
»
Российская Империя.
»
Военные Российской империи.
»
Структура, состав и подразделения вооруженных сил Российской империи до 1918 г.
»
ВОЙСКА РЕГУЛЯРНЫЕ И ИРРЕГУЛЯРНЫЕ
»
Армейские корпуса.
»
19-й армейский корпус.
»
17-я пехотная дивизия.
»
68-й лейб-пехотный Бородинский Императора Александра III полк.
»
Персоналии 68-го пехотного Бородинского Императора Александра III полка.
Персоналии 68-го пехотного Бородинского Императора Александра III полка.
|
Добавить нового
|
Прикрепить существующего
|
Командиры полка
21.05.1813—30.08.1816 — полковник Шатилов Иван Яковлевич
30.08.1816—01.01.1826 — полковник Чебышёв Сергей Сергеевич
06.01.1826—22.01.1830 — подполковник (с 23.08.1826 полковник) Носков Пётр Акимович
22.01.1830—21.04.1833 — командующий подполковник Киприянов 2-й
21.04.1833—19.12.1838 — полковник Комаров Владимир Саввич
19.12.1838—06.12.1849 — подполковник (с 31.08.1839 полковник с 03.04.1849 генерал-майор) Шонерт Евстафий Петрович
26.12.1849—22.08.1852 — полковник Лермантов Всеволод Николаевич
22.08.1852—ранее 06.12.1854 — полковник Верёвкин-Шелюта Евстафий Игнатьевич
06.12.1854—1859/1860 — подполковник (с 13.04.1855 полковник) Ракович Александр Егорович
1859/1860—30.08.1863 — полковник Сумороцкий Михаил Васильевич
10.09.1863—30.08.1873 — полковник барон Врангель Вольдемар Людвигович
30.08.1873—29.12.1877 — полковник Маклаков Георгий Константинович
29.12.1877—23.03.1888 — полковник Кузяевский Александр Николаевич
07.04.1888—22.06.1892 — полковник Нищенко Константин Николаевич
20.07.1892—26.04.1900 — полковник Урнижевский Сергей Николаевич
04.06.1900—27.11.1904 — полковник Аникеев Александр Никанорович
23.01.1905—03.12.1907 — полковник Романов Алексей Петрович
23.12.1907—16.11.1911 — полковник Смирнов Яков Семёнович
22.11.1911—29.03.1915 — полковник (c 02.11.1914 генерал-майор) Тумский Андриан Иванович
29.04.1915—14.01.1916 полковник Карпов Владимир Александрович
14.01.1916—27.11.1916 — полковник Стойкин Владимир Иосафович
01.12.1916—28.08.1917 — полковник Седачёв Владимир Константинович
07.09.1917—xx.xx.xxxx — полковник Петров Николай Алексеевич
|
Добавить нового
|
Прикрепить существующего
|