Персоналии 17-го уланского Новомиргородского полка.
Командиры
- 08.09.1897 - 03.02.1903 – полковник Нарцов Иван Семенович
- 24.03.1903 - 03.10.1907 – полковник Бельгард Владимир Карлович
- 03.11.1907 - 17.10.1910 – полковник Мелик-Шахназаров Павел Дмитриевич
- 17.10.1910 - 24.12.1914 – полковник Дренякин Николай Николаевич
- 24.12.1914 - 06.05.1917 – полковник Костенко Александр Иванович
- 04.06.1917 - на 29.09.1917 – полковник Апухтин Константин Валерианович
Офицерский состав
- Мантейфель Арвед Эристович - корнет. 24.02.1900 переведен из Лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. 11.04.1902 зачислен в запас армейской кавалерии (по Юрьевскому уезду, Лифляндской губернии)
Список (по старшинству в чинах) штаб и обер-офицерам и классным чиновникам 54-го драгунского Новомиргородского полка на 19.12.1899
- Нарцов Иван Семенович - полковник, командир полка с 08.09.1897,
- Соколовский Иван Адамович - подполковник, помощник командира полка по хозяйственной части с 18.09.1897, председатель комитета офицерского заемного капитала с 09.10.1899,
- Шимановский Петр Викторович - подполковник, помощник командира полка по строевой части с 29.05.1898, председатель суда общества офицеров, поверочной комиссии, офицерского заемного капитала и комитета офицерского собрания с 12.10.1898. Председатель полкового суда с 17.11.1898. Член офицерского заемного капитала с 09.10.1899,
- Кричинский Тамерлан Ильясович - подполковник, младший штаб-офицер 1-го эскадрона, член поверочной комиссии офицерского заемного капитала с 09.10.1899. Председатель полкового суда с 17.11.1899,
- Федоров Петр Петрович - ротмистр, командир 4-го эскадрона с 02.10.1896, член суда общества офицеров и комиссии офицерского заемного капитала с 19.10.1897,
- Годжиев Петр Лазаревич - ротмистр, командир 1-го эскадрона с 03.09.1896, член суда общества офицеров, комиссии офицерского заемного капитала и распорядительной комиссии офицерского собрания с 19.10.1898. Член полкового суда с 01.08.1899,
- Вольф Готлиб Фердинандович - ротмистр, командир 2-го эскадрона с 02.09.1897, член суда общества офицеров с 19.10.1897, член поверочной комиссии офицерского заемного капитала и член полкового суда с 01.11.1899,
- Эристов Андрей Самсонович - ротмистр, командир 6-го эскадрона с 01.11.1897, член суда общества офицеров, комиссии офицерского заемного капитала и распорядительной комиссии офицерского собрания с 19.10.1897.
- Врангель Александр Константинович - ротмистр, командир 5-го эскадрона с 24.05.1895, член суда общества офицеров и комиссии офицерского заемного капитала с 19.10.1897, член распорядительной комиссии офицерского собрания с 09.10.1899,
- Кроун Владимир Фомич - штабс-ротмистр, командир 3-го эскадрона с 16.10.1898, член суда общества офицеров с 09.10.1899,
- Клементьев Иван Игнатьевич - штабс-ротмистр, младший офицер,
- Липинский Станислав Осипович - штабс-ротмистр, заведывающий полковой учебной командой с 05.11.1897, член суда общества офицеров с 12.10.1898,
- Усов Власий Андреевич - штабс-ротмистр,
- Кирдан Владимир Александрович - штабс-ротмистр, и.д. делопроизводителя полкового суда с 17.12.1898, запасный член суда общества офицеров 19.10.1897,
- Свенцицкий Станислав Генрихович - штабс-ротмистр, младший офицер 2-го эскадрона,
- Порховский Дмитрий Викторович - штабс-ротмистр, младший офицер 1-го эскадрона,
- Млодзяновский Роман Вильгельмович - штабс-ротмистр, младший офицер 3-го эскадрона,
- Гечевич Станислав Станиславович - штабс-ротмистр, младший офицер 3-го эскадрона,
- Хонин Петр Гаврилович - поручик,
- Ложкин Диодор Константинович - поручик, и.д. заведывающего полковой саперной командой с 24.09.1899, запасный член поверочной комиссии офицерского заемного капитала с 12.10.1898
- Троицкий Анатолий Иванович - поручик, младший офицер 4-го эскадрона,
- Ясинский Станислав Иванович - поручик, младший офицер 6-го эскадрона,
- Фокин Николай Михайлович - поручик, и.д. полковго адъютанта с 05.10.1898,
- Островский Михаил Карлович - поручик, младший офицер, библиотекарь и заведывающий офицерской столовой с 09.10.1899,
- Смецкой Семен Георгиевич - поручик, младший офицер 2-го эскадрона,
- Тржецяк Дмитрий Иосифович - поручик, и.д. полкового казначея с 27.09.1897,
- Пантелеев Исидор Данилович - поручик, младший офицер 2-го эскадрона,
- Эристов Леонид Константинович - корнет, младший офицер 3-го эскадрона,
- Фидлер Сергей Николаевич - корнет, младший офицер 1-го эскадрона,
- Трефильев Георгий Степанович - корнет, и.д. заведывающего оружием с 13.10.1897,
- Суражевский Дионисий Алексеевич - корнет, младший офицер 6-го эскадрона,
- Толмачев Сергей Николаевич - корнет, младший офицер 2-го эскадрона,
- Гаевский Афанасий Федорович - корнет, младший офицер 4-го эскадрона,
- Хазбиевич Иван Яковлевич - корнет, и.д. заведывающего полковым лазаретом с 12.10.1898,
- Величковский Евгений Васильевич - корнет, младший офицер 3-го эскадрона,
- Багратион-Мухранский Георгий Александрович - корнет, младший офицер 4-го эскадрона,
- Петриев Иосиф Саввович - корнет, младший офицер 5-го эскадрона,
- Нижарадзе Николай Константинович - корнет, младший офицер 5-го эскадрона,
На 1 января 1909 года:
- Мелик-Шахназаров Павел Дмитриевич - полковник, командир полка, стр.603
- Вольф Готлиб Фердинандович, барон - подполковник, стр.603
- Врангель Александр Константинович, барон - подполковник, стр.603
- Крит Георгий Александрович, фон - подполковник, стр.603
- Клементьев Иван Игнатьевич - подполковник, стр.603
- Добродеев Николай Андреевич - подполковник, стр.603
- Порховский Дмитрий Викторович - ротмистр, стр.603
- Свенцинский Станислав Генрихович - ротмистр, стр.603 (правильно: Свенцицкий Станислав Генрихович)
- Фокин Николай Михайлович - ротмистр, стр.603
- Смецкой Семен Георгиевич - ротмистр, стр.603
- Ясинский Станислав Иванович - ротмистр, стр.603
- Островский Михаил Карлович - штабс-ротмистр, стр.603
- Тржецяк Дмитрий Иосифович - штабс-ротмистр, стр.603
- Трефильев Георгий Степанович - штабс-ротмистр, стр.603
- Суражевский Дионисий Алексеевич - штабс-ротмистр, стр.603
- Толмачев Сергей Николаевич - штабс-ротмистр, стр.603
- Гаевский Афанасий Федорович - штабс-ротмистр, стр.603
- Хазбиевич Иван Яковлевич - штабс-ротмистр, стр.603
- Шуберт Александр Карлович, фон - штабс-ротмистр, стр.603
- Тибилов Алексей Гуцурович - штабс-ротмистр, стр.603
- Урумов Сафон Гагоевич - штабс-ротмистр, стр.603
- Алексеенко Григорий Викторович - штабс-ротмистр, стр.603
- Шмидт Михаил Николаевич - поручик, стр.603
- Иванов Николай Васильевич - поручик, стр.603
- Каппель Владимир Оскарович - поручик, стр.603
- Дмитревский Евгений Арсеньевич - поручик, стр.603
- Каппель Борис Оскарович - поручик, стр.603
- Сверчков Борис Исидорович - поручик, стр.603
- Олиферов Александр Доримедонтович - поручик, стр.603
- Клыков Михаил Михайлович - корнет, стр.603
- Чарноцкий Евгений Сигизмундович - корнет, стр.603
- Иванов Сергей Васильевич - корнет, стр.603
- Воскресенский Александр Николаевич - корнет, стр.603
- Манжетный Михаил Михайлович - корнет, стр.603
- Воронянский Петр Леонидович - корнет, стр.603
- Альбер Федор Карлович - корнет, стр.603
- Крундышев Александр Александрович - корнет, стр.604
- Васьков Николай Николаевич - корнет, стр.604
- Вяземский Леонид Николаевич, князь - корнет, стр.604
- Белоусов Артемий Дмитриевич - корнет, стр.604
- Пахомов Иван Романович - корнет, стр.604
- Беляев Евгений Константинович - корнет, стр.604
- Кокушкин Владимир Михайлович - корнет, стр.604
- Фомин Николай Иванович - корнет, стр.604
- Васильев Николай Иванович - корнет, стр.604
На 1 января 1910 года:
- Мелик-Шахназаров Павел Дмитриевич - полковник, командир полка, стр.630
- Вольф Готлиб Фердинандович, барон - подполковник, стр.630
- †Врангель Александр Константинович, барон - подполковник (стр.630) - умерший, исключен из списков (ВП 04.01.1910)
- фон-Крит Георгий Александрович - подполковник, стр.630
- †Клементьев Иван Игнатьевич - подполковник, стр.630 (исключен из списков умершим ВП 28.04.1911)
- Добродеев Николай Андреевич - подполковник, стр.630
- Порховский Дмитрий Викторович - ротмистр, стр.630
- Свенцинский Станислав Генрихович - ротмистр, стр.630 (правильно: Свенцицкий Станислав Генрихович)
- Фокин Николай Михайлович - ротмистр, стр.630
- Смецкой Семен Георгиевич - ротмистр, стр.630
- Ясинский Станислав Иванович - ротмистр, стр.630
- Островский Михаил Карлович - штабс-ротмистр, стр.630
- Суражевский Дионисий Алексеевич - штабс-ротмистр, стр.630
- Толмачев Сергей Николаевич - штабс-ротмистр, стр.630
- Гаевский Афанасий Федорович - штабс-ротмистр, стр.630
- Хазбиевич Иван Яковлевич - штабс-ротмистр, стр.630
- Тибилов Алексей Гуцурович - штабс-ротмистр, стр.630
- Урумов Сафон Гагоевич - штабс-ротмистр, стр.630
- Алексеенко Григорий Викторович - штабс-ротмистр, стр.630
- Шмидт Михаил Николаевич - штабс-ротмистр, стр.630
- Каппель Владимир Оскарович - штабс-ротмистр, стр.630
- Иванов Николай Васильевич - поручик, стр.630
- Дмитревский Евгений Арсеньевич - поручик, стр.630
- Каппель Борис Оскарович - поручик, стр.630
- Сверчков Борис Исидорович - поручик, стр.630
- Олиферов Александр Доримедонтович - поручик, стр.630
- Клыков Михаил Михайлович - поручик, стр.630
- Чарноцкий Евгений Сигизмундович - поручик, стр.630
- Иванов Сергей Васильевич - корнет, стр.630
- Воскресенский Александр Николаевич - корнет, стр.630
- Манжетный Михаил Михайлович - корнет, стр.630
- Воронянский Петр Леонидович - корнет, стр.630
- Альбер Федор Карлович - корнет, стр.630
- Крундышев Александр Александрович - корнет, стр.630
- Васьков Николай Николаевич - корнет, стр.630
- Вяземский Леонид Николаевич, князь - корнет, стр.630
- Белоусов Артемий Дмитриевич - корнет, стр.630
- Пахомов Иван Романович - корнет, стр.630
- Беляев Евгений Константинович - корнет, стр.630
- Кокушкин Владимир Михайлович - корнет, стр.630
- Фомин Николай Иванович - корнет, стр.630
- Васильев Николай Иванович - корнет, стр.630
- Холявко Константин Михайлович - корнет, стр.630
- Коровин (Михаил?) - коллежский асессор - переведен из младших чинов канцелярии Его Императорского Величества по принесенному прошению, с переименованием в штабс-ротмистры (ВП 03.01.1910)
- ? Малама (Малама Дмитрий Яковлевич?) - прапорщик - корнет (ст.06.08.1909; ВП 10.01.1910)
1915 г.
- Иванов Аркадий Дмитриевич, корнет
- Кобяков Дмитрий Георгиевич, прапорщик
На 1916 год:
- Суражевский Дионисий Алексеевич, ротмистр
- Олиферов Александр Доримедонтович, ротмистр
- Иванов Сергей Васильевич, ротмистр
- Воронянский Петр Леонидович (14.05.1886 - 23.06.1916) – ротмистр, командир 1-го эскадрона 1-го дивизиона полка; –23-го июня 1916 года, был убит в бою;
- Альбер Федор-Иоанн Карлович, ротмистр
- Зарин Михаил Михайлович, корнет, поручик
- Зарин Андрей Михайлович, прапорщик, корнет
- Лопатников Иван Иванович, прапорщик (ст.01.10.1915), с 18.02.1916 года - младший офицер полка;
- Мерлин Александр Андреевич, прапорщик
- Малама Борис Николаевич - поручик
- Поваляев Пантелеймон Васильевич, прапорщик умер о ран 1916
- Потапов Александр - унтер-офицер/прапорщик(ВП от 16.07.1916)
- Сушко(в) Иван - унтер-офицер/прапорщик(ВП от 16.07.1916)
- Блехерт Иван Францевич, корнет
https://www.ria1914.info/