Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
10.12.1905 - 20.12.1907 - генерал-майор Волков Павел Михайлович
10.01.1908 - 06.06.1911 - генерал-майор Криштафович Владимир Михайлович
Офицерский состав
Управление
на 1 января 1909 года:
Криштафович Владимир Михайлович - генерал-майор, командир артиллерии, стр.726 - зачислен в списки 1-й батареи 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады (ВП 01.01.1909)
Гольдштаубе Леонид Николаевич - штабс-капитан, адъютант управления, стр.726
Сухарев Борис Александрович - поручик, адъютант управления, стр.726
Ракилевич Александр Александрович - подполковник, заведующий хозяйством, стр.726
1, 2, 3 и 4-й Ивангородские крепостные артиллерийские батальоны
на 1 января 1909 года:
Колышко Петр Игнатьевич - подполковник, стр.726
Эйснер Сергей Николаевич - подполковник, стр.726
Миролюбский Петр Николаевич - подполковник, стр.726
Бухало Иван Николаевич - подполковник, стр.726
Денекин Александр Иванович - подполковник, стр.726
Лебедев Николай Семенович - штабс-капитан, стр.727
Попов Петр Александрович - штабс-капитан, стр.727
Иванов Михаил Александрович - штабс-капитан, стр.727
Королев Степан Егорович - штабс-капитан, стр.727
Крживицкий Николай Иустинович - штабс-капитан, стр.727
Тихоцкий Иван Львович - штабс-капитан, стр.727
Михайлов Дмитрий Иванович - штабс-капитан, стр.727
Гончаров Иван Георгиевич - штабс-капитан, стр.727
Вакар Митрофан Яковлевич - штабс-капитан, стр.727
Пучков Николай Абрамович - штабс-капитан, стр.727
Коллегин Леонид Иванович - поручик, стр.727
Винтер Борис Викторович - поручик, стр.727
Шанявский Леонид Станиславович - поручик, стр.727
Кричинский Николай Александрович - поручик, стр.727
Жилинский Георгий Иванович - поручик, стр.727
Чебыкин Александр Федорович - поручик, стр.727
Левицкий Владимир Константинович - поручик, стр.727
Сергеев Андрей Михайлович - поручик, стр.727
Солтановский Владимир Николаевич - поручик, стр.727
Майковский Владимир Данилович - поручик, стр.727
Гусаков Владимир Степанович - поручик, стр.727
Бараблин Александр Сергеевич - подпоручик, стр.727
Горяинов Виктор Федорович - подпоручик, стр.727
Ермолинский Павел Алексеевич - подпоручик, стр.727
Либенау Леонид Францевич - подпоручик, стр.727
Морозов Сергей Павлович - подпоручик, стр.727
Ивановский Владимир Николаевич - подпоручик, стр.727
Блажевский Николай Николаевич - подпоручик, стр.727
Левицкий Павел Николаевич - подпоручик, стр.727
Маевский Виктор Петрович - подпоручик, стр.727
Иванов Николай Иванович - подпоручик, стр.727
Вакуленко Александр Петрович - подпоручик, стр.727
Ширма Николай Антонович - подпоручик, стр.727
Молчанов Владимир Михайлович - подпоручик, стр.727
Кушке Альфред Федорович - подпоручик, стр.727
Педдер Владимир Августович - подпоручик, стр.727
Рагозин Афанасий Петрович - подпоручик, стр.727
Ляхомский Виктор Викторович - подпоручик, стр.727
Янушевский Михаил Николаевич - подпоручик. Назначен 04.08.1892 из 2-го военного Константиновского училища. К 27.07.1899 переведен в Квантунскую крепостную артиллерию