Персоналии 269-го пехотного Новоржевского полка.
Георгиевские кавалеры
Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени
ВП от 21.09.1915
- Первышин Николай Алексеевич - подпоручик.
ВП от 07.11.1916
- Иванов Василий Иванович - поручик.
ПАФ от 31.07.1917
- Петерс Евгений Борисович - штабс-капитан.
Георгиевское оружие
ВП от 21.03.1915
- Филимонов Борис Петрович - полковник, командир полка.
ВП от 31.03.1916
- Слясский Леонид Александрович - капитан.
ВП от 29.08.1916
- Денисов Александр Васильевич - поручик.
- Федуленко Валентин Васильевич - подпоручик.
ВП от 07.11.1916
- Сакен Константин Александрович - полковник.
ПАФ от 03.05.1917
- Шапошников Тихон Васильевич - поручик.
Приказ по 9-й армии от 05.10.1917 № 601
- Ирв Антон Антонович - поручик.
Приказ Миллера № 439 от 13.12.1919 (Русские войска Северной Области)
- Звагус Роберт Яковлевич - подпоручик 7-го Северного стрелкового полка.
Командиры
- 23.08.1914 - 05.01.1917 - Полковник (Генерал-Майор с 19.07.1915) Филимонов Борис Петрович
- 09.02.1917 - ? - Полковник Сакен Константин Александрович
Офицерский состав
ВП 23.08.1914
- Филимонов Борис Петрович - полковник, командир полка - назначен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка
- Терне Федор Михайлович - полковник
- Соколов Николай Петрович 3, капитан
- Затеплинский Николай Александрович, капитан
- Сакен Константин Александрович, капитан
- Питка Пэро-Август Юрьевич, капитан
- Цеслинский Николай Евгеньевич, капитан
- Слясский Леонид Александрович, капитан
- Пронин Владимир Павлович, штабс-капитан
- Чекувер Николай Хрисанфович, штабс-капитан
- Тиме Алексей Иванович, штабс-капитан
- Вершинин Алексей Андреевич, штабс-капитан
- Дементьев Федор Харитонович, штабс-капитан
- Каспржиковский Адам Юльевич, штабс-капитан
- Ирв Антон Антонович (05.09.1886 – 27.04.1919) - поручик, штабс-капитан
- Гельнер Анатолий Иванович - подпоручик
- Петров Борис Кириллович - подпоручик
- Белоусов Василий Семенович - прапорщик
- Васильев Андрей Корнеевич (Корнильевич) - прапорщик
- Голубев Петр Павлович - прапорщик
- Горданский Николай Николаевич - прапорщик
- Жуковский Сергей Петрович - прапорщик
- Иванов Михаил Владимирович - прапорщик
- Иванов Николай Игнатьевич - прапорщик
- Иванов Петр Федорович (Федотович) - прапорщик
- Икорев Павел Михайлович - прапорщик
- Клаван Феликс Федорович (Фридрихович) - прапорщик
- Колодев Петр Павлович - прапорщик
- Королев Михаил Васильевич - прапорщик
- Кочуров Александр - прапорщик
- Кочуров Георгий Васильевич - прапорщик
- Кузнецов Алексей Федорович - прапорщик
- Курдюмов Василий Михайлович - прапорщик
- Марисов Пантелеймон Николаевич - прапорщик
- Маркевич Андрей Никанорович - прапорщик
- Руденко Федор Иванович - прапорщик
- Садовский Василий Федорович - прапорщик
- Салин Николай Евгеньевич - прапорщик
- Слонов Семен Николаевич - прапорщик
- Троицкий Александр Владимирович - прапорщик
- Фалеев Константин Николаевич (Фалееев) - прапорщик
- Цвеков Сергей Сергеевич - прапорщик
- Черный-Чернов Владимир Васильевич - прапорщик
- Шипко Михаил Андреевич - прапорщик
- Шпараго Станислав Лаврентьевич (Шпарага) - прапорщик
- Юрасов Николай Владимирович - прапорщик
- Филимонов Борис Петрович - полковник, командир полка
ВП 12.01.1915
- Терне Федор Михайлович - подполковник - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - полковник (ст.03.11.1914; ВП 31.01.1915)
ВП 22.01.1915
- Питка Пэро-Август Юрьевич - капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - подполковник (ст.03.11.1914; ВП 22.01.1915)
- Сакен Константин Александрович - капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - подполковник (ст.04.11.1914; ВП 22.01.1915)
ВП 16.02.1915
- Тиме Алексей Иванович - штабс-капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - капитан (ст.18.04.1915; ВП 20.08.1915)
ВП 27.02.1915
- † Соколов Николай Петрович (? - 18.07.1915) - капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - подполковник (ст.12.12.1914; ВП 28.02.1915) - полковник (ВП 19.05.1916 - посмертно)
- † Осипов Юрий Александрович (? - 18.07.1915) - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - штабс-капитан (ст.04.02.1915; ВП 07.06.1915) - капитан (ВП 30.03.1916 - посмертно)
- Донброво Владимир Люцианович - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - штабс-капитан (ст.02.02.1915; ВП 07.06.1915)
ВП 12.03.1915
- Шредер Александр Михайлович - подпоручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - поручик (ст.06.08.1915; ВП 24.08.1915)
ВП 19.03.1915
- † Затеплинский Николай Александрович (03.01.1873 - 03.03.1915) - капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - подполковник (ст.12.01.1915; ВП 02.04.1915 - посмертно) - полковник (ст.03.03.1915; ВП 06.09.1915 - посмертно)
- Дмоховский Иван Иванович - штабс-капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка
- Михайлов Георгий Михайлович - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - переведен в 9-ю автомобильную роту (ВП 26.08.1915) - штабс-капитан, служивший в полку, ныне 9-й автомобильной роты (ВП 11.11.1916)
ВП 23.03.1915
- Трубников Леонид Михайлович - поручик, призванный из запаса армейской пехоты в полк
- Чесноков Федор - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты в полк
- Первышин Николай Алексеевич (Первушин) - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий на учете по Петроградскому уезду, призванный на службу в полк - подпоручик (ст.12.01.1915; ВП 20.04.1915)
- Гартье Александр Эмилиевич - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий на учете по Перновскому уезду, призванный в полк - подпоручик (ст.19.07.1915; ВП 07.12.1915)
ВП 07.04.1915
- Слепченков Павел Трофимович - подпрапорщик - прапорщик армейской пехоты (ст.02.11.1914; 06.12.1914)
- Абросенков Сергей Васильевич - подпрапорщик - прапорщик армейской пехоты (ст.02.11.1914; 06.12.1914)
- † Григорьев Григорий Григорьевич (Егор) (? - 18.07.1915) - подпрапорщик - прапорщик армейской пехоты (ст.02.11.1914; 06.12.1914; ВП 07.04.1915) - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку (ВП 05.05.1916 - посмертно)
- Матвейченков Семен Васильевич - подпрапорщик - прапорщик армейской пехоты (ст.03.11.1914; 06.12.1914)
- Тигров Кирилл Евстигнеевич (Николай) - подпрапорщик - прапорщик армейской пехоты (ст.03.11.1914; 06.12.1914)
- Виноградов Михаил Федорович - унтер-офицер, призванный из запаса в полк - прапорщик запаса армейской пехоты (ст.02.11.1914; 06.12.1914)
ВП 16.04.1915
- † Ауэ Дмитрий Александрович (Аце) (? - 17.07.1915) - унтер-офицер, призванный из запаса в полк - прапорщик запаса армейской пехоты (с 10.12.1914; ВП 16.04.1915) - подпоручик (ВП 30.03.1916 - посмертно)
- Бельдау - унтер-офицер, призванный из запаса в полк - прапорщик запаса армейской пехоты (с 10.12.1914)
ВП 02.08.1915
- † Галамей Павел Павлович (? - 19.07.1915) - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - штабс-капитан (ВП 14.05.1916 - посмертно)
ВП 10.08.1915
- Дубинин Евгений Михайлович - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка
ВП 23.08.1915
- Дейнека Георгий Васильевич - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка
- Самойлов Михаил Владимирович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Лозовский Георгий Павлович (Лазовский Георгий Станиславович) - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Иконников Николай Семенович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Кузминский Николай Константинович (Кузьминский) - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Савков Алексей Владимирович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Западный Петр Владимирович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Коротков Георгий Иванович (? - 31.08.1916) - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Савицкий Константин Викторович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 24.08.1915)
ВП 24.08.1915
- Лашков Сергей Кузьмич - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка
- Щеглов Алексей Яковлевич (Александр) - поручик - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка
ВП 02.09.1915
- Ванин Климент Иоакимович - штабс-капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - капитан (ст.03.03(05).1915; ВП 11.10.1915)
ВП 05.09.1915
- Иванов Василий Иванович - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты в полк
- Терентьев Михаил Фаддеевич - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты в полк
ВП 17.09.1915
- Пронин Владимир Павлович - штабс-капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - капитан (ст.10.08.1915; ВП 18.09.1915)
ВП 16.10.1915
- Шапошников Тихон Васильевич - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 17.10.1915)
ВП 22.11.1915
- Минин Андрей Минич - подпрапорщик - прапорщик армейской пехоты (с 20.03.1915)
ВП 17.12.1915
- Столбушинский Сергей - подпрапорщик, состоящий на учете по Опочинскому уезду, призванный в полк - прапорщик запаса армейской пехоты (ст.07.03.1915)
ВП 19.12.1915
- Титенков Василий Андреевич - подпрапорщик - прапорщик армейской пехоты (с 12.01.1915)
ВП 26.12.1915
- Тор Николай - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Логинов - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Вознесенский Александр - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Филимонов Борис Петрович - полковник (ст.06.12.1908; ВП 16.04.1916) - генерал-майор (ст.19.07.1915; ВП 10.05.1916), командир полка
- Терне Федор Михайлович - полковник (ст.03.11.1914; ВП 31.01.1915) - полковник, служивший в полку, ныне командир 448-го пехотного Фатежского полка (ВП 07.12.1916)
- Питка Пэро-Август Юрьевич - подполковник (ст.03.11.1914; ВП 22.01.1915)
- Сакен Константин Александрович - подполковник (ст.04.11.1914; ВП 22.01.1915) - полковник (ВП 16.07.1916)
- Тиме Алексей Иванович - капитан (ст.18.04.1915; ВП 20.08.1915) - подполковник (ВП 14.05.1916) - подполковник, состоящий в прикомандировании к 270-му пехотному Гатчинскому полку (ВП 09.11.1916) - полковник (ст.15.10.1916; ВП 08.02.1917)
- Пронин Владимир Павлович - капитан (ст.10.08.1915; ВП 18.09.1915)
- Ванин Климент Иоакимович - капитан (ст.03.03(05).1915; ВП 11.10.1915)
- Дмоховский Иван Иванович - штабс-капитан (ВП 19.03.1915) - капитан (ст.20.07.1915; ВП 17.04.1916) - подполковник (ст.01.12.1915;ВП 24.05.1916)
- Донброво Владимир Люцианович - штабс-капитан (ст.02.02.1915; ВП 07.06.1915) - капитан (ВП 30.03.1916)
- Трубников Леонид Михайлович - поручик (ВП 23.03.1915) - штабс-капитан, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ВП 07.12.1916)
- Дубинин Евгений - поручик (ВП 10.08.1915) - штабс-капитан (ст.19.07.1915; ВП 24.03.1916) - штабс-капитан, служивший в полку, ныне в 12-го Особого пехотного полка (ВП 11.11.1916)
- Дейнека Георгий Васильевич - поручик (ВП 23.08.1915) - штабс-капитан (ВП 11.07.1916)
- Лашков Сергей Кузьмич - поручик (ВП 24.08.1915) - переведен в 6-ю самокатную роту - (ВП 02.03.1916)
- Щеглов Алексей Яковлевич (Александр) - поручик (ВП 24.08.1915) - переведен в 5-ю самокатную роту (ВП 02.03.1916) - штабс-капитан, служивший в полку, ныне 5-й самокатной роты (ВП 01.11.1916)
- Шредер Александр - поручик (ст.06.08.1915; ВП 24.08.1915)
- Первышин Николай Алексеевич (Первушин) - подпоручик (ст.12.01.1915; ВП 20.04.1915) - поручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ВП 04.07.1916)
- Самойлов Михаил Владимирович - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Лозовский Георгий Павлович (Лазовский Георгий Станиславович) - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Иконников Николай Семенович - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Кузминский Николай Константинович (Кузьминский) - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Савков Алексей Владимирович - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Западный Петр Владимирович - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- † Коротков Георгий Иванович (? - 31.08.1916) - подпоручик (ВП 24.08.1915) - поручик (ст.20.01.1916; ВП 07.05.1916) - штабс-капитан - капитан (ст.30.08.1916; ВП 08.11.1916 - посмертно)
- Савицкий Константин Викторович - подпоручик (ВП 24.08.1915) - поручик (ст.01.12.1915; ВП 09.05.1916) - штабс-капитан (ВП 02.12.1916)
- Шапошников Тихон Васильевич - подпоручик (ВП 17.10.1915)
- Гартье Александр Эмилиевич - подпоручик (ст.19.07.1915; ВП 07.12.1915) - поручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ст.19.11.1915; ВП 09.09.1916) - штабс-капитан, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ВП 11.11.1916)
- Тор Николай - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Логинов - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Вознесенский Александр - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Чесноков Федор - прапорщик (ВП 23.03.1915) - подпоручик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - поручик (ст.23.11.1915; ВП 23.03.1916)
- Слепченков Павел Трофимович - прапорщик (ст.02.11.1914; 06.12.1914; ВП 07.04.1915)
- Абросенков Сергей Васильевич - прапорщик (ст.02.11.1914; 06.12.1914; ВП 07.04.1915) - подпоручик (ст.19.07.1915; 05.03.1916)
- Виноградов Михаил Федорович - прапорщик (ст.02.11.1914; 06.12.1914; ВП 07.04.1915)
- Матвейченков Семен Васильевич - прапорщик (ст.03.11.1914; 06.12.1914; ВП 07.04.1915) - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку (ВП 04.07.1916)
- Тигров Кирилл Евстигнеевич (Николай) - прапорщик (ст.03.11.1914; 06.12.1914; ВП 07.04.1915)
- Бельдау - прапорщик (с 10.12.1914; ВП 16.04.1915)
- Иванов Василий Иванович - прапорщик (ВП 05.09.1915) - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ВП 04.07.1916) - поручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ВП 07.11.1916)
- Терентьев Михаил Фаддеевич - прапорщик (ВП 05.09.1915) - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ВП 14.05.1916) - поручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ВП 11.11.1916)
- Минин Андрей Минич - прапорщик (с 20.03.1915; ВП 22.11.1915)
- Столбушинский Сергей - прапорщик (ст.07.03.1915; ВП 17.12.1915) - подпоручик - поручик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - штабс-капитан (ст.30.03.1916; ВП 08.11.1916)
- Титенков Василий Андреевич - прапорщик (с 12.01.1915; ВП 19.12.1915)
ВП 05.03.1916
- Реддер Евгений - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - поручик, с оставлением в запасе армейской пехоты (ст.05.12.1915; ВП 20.03.1916)
ВП 08.03.1916
- Слясский Леонид Александрович - капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка - подполковник (ст.24.07.1915; ВП 14.05.1916) - подполковник, служивший в полку, ныне числящийся по армейской пехоте и в резерве чинов при штабе Минского военного округа (ВП 07.11.1916)
ВП 09.03.1916
- Денисов Александр - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.21.11.1915) - поручик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - штабс-капитан (ст.21.09.1916; ВП 11.12.1916)
ВП 20.03.1916
- Алексеев Иван Сергеевич - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.19.07.1914)
- Савлаев Иван Андреевич - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку (ст.19.07.1915) - поручик (ст.19.11.1915; ВП 27.03.1916)
- Полянский Николай - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.01.01.1916)
- Поросенков Александр Александрович - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ст.19.07.1915) - поручик (ст.19.11.1915; ВП 27.03.1916)
- Кальнинг Евгений Францевич (Калнин) - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.19.07.1915) - поручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ст.25.01.1916; ВП 08.05.1916) - штабс-капитан (ст.16.08.1916; ВП 11.12.1916)
- Левашев Василий - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.19.07.1915)
- Логвинов Сергей - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ст.19.07.1915) - поручик (ст.19.11.1915; ВП 27.03.1916)
- Умнов Сергей Николаевич - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.19.07.1915)
- Полесский-Щепило Сергей Александрович (Полесский-Щепилло, Полесский-Щипило) - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.19.07.1915) - поручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ст.20.01.1916; ВП 07.05.1916) - штабс-капитан (ст.11.08.1916; ВП 08.11.1916)
- Гончаров Александр Георгиевич - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.19.07.1915)
- Гаврилов Георгий Ефимович - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.16.12.1915)
- Каспржиковский Адам Юльевич - штабс-капитан - переведен из 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка
ВП 30.03.1916
- † Егоров Александр Федорович (? - 18.07.1915) - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (посмертно)
ВП 22.04.1916
- Курицын Михаил Николаевич - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Матвеев Михаил - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Ремпель Евгений - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Глаголев Алексей - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Знаменский Петр - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
ВП 23.04.1916
- Вершинин Алексей Андреевич - штабс-капитан 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка, прикомандированный к полку - капитан (ст.19.07.1915) - подполковник 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка, прикомандированный к полку (ВП 11.11.1916)
ВП 24.04.1916
- Корецкий Павел - подпоручик - переведен из числящихся по армейской пехоте
- Дикарев Павел Михайлович - подпоручик - переведен из числящихся по армейской пехоте - поручик - штабс-капитан (ст.10.10.1916; ВП 10.12.1916)
- Дурасов Николай Владимирович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.12.1914; ВП 25.04.1916)
- Курск Эмиль Леонардович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.12.1914; ВП 25.04.1916) - поручик - штабс-капитан (ст.22.10.1916; ВП 22.12.1916)
- Извеков Сергей Сергеевич - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.12.1914; ВП 25.04.1916)
- Лазовский Эдуард - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.12.1914; ВП 25.04.1916)
ВП 05.05.1916
- Зайцев Илья Васильевич - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку (ст.16.05.1914) - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку (ст.19.01.1916; ВП 07.05.1916) - поручик (ст.09.06.1916; ВП 09.11.1916)
ВП 12.05.1916
- Орлов Василий - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.24.01.1916)
ВП 14.05.1916
- Цеслинский Николай Евгеньевич - капитан 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка, прикомандированный к полку
- Молчанов Павел Николаевич - штабс-капитан, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Чекувер Николай Хрисанфович - штабс-капитан 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка, прикомандированный к полку
- Дмоховский Павел Иванович - поручик - штабс-капитан (ст.19.07.1915; ВП 20.06.1916)
- Васильев Петр Ильич - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Алексеев Георгий Николаевич - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, служивший в полку, ныне состоящий в 108-м парковом артиллерийском дивизионе - подпоручик (ст.19.07.1915; ВП 12.12.1916)
- Томашевич Болеслав Петрович - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
ВП 26.05.1916
- Унгебаев Али - прапорщик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - подпоручик (ст.08.02.1916)
ВП 30.05.1916
- Окнинский Мариан Станиславович (Окниковский) - прапорщик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - подпоручик, числящийся по армейской пехоте (ст.11.11.1915), состоящий в полку - поручик (ст.10.09.1916; ВП 09.11.1916)
ВП 21.06.1916
- Федуленко Валентин Васильевич - подпоручик
ВП 24.06.1916
- Партс Карл Тоотсович - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
ВП 03.07.1916
- † Волгин Григорий Иванович (? - 13.09.1915) - прапорщик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - подпоручик (ст.13.09.1915 - посмертно)
ВП 04.07.1916
- Боярский Евгений Петрович - поручик 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка, прикомандированный к полку
- Шиллинг Николай Владимирович (Шмалинг) - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Яковлев Сергей Иванович - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку
- Фякинский Петр Семенович - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку
- Харжевский Владимир Георгиевич (Хоржевский, Хпржевский) - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку - поручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку (ст.24.01.1916; ВП 23.11.1916) - штабс-капитан (ст.24.07.1916; ВП 25.11.1916)
- Дик Эвальд-Гуго Августович - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку - поручик запаса армейской пехоты, состоящий в полку - штабс-капитан, с оставлением в запасе армейской пехоты (ст.27.04.1916; ВП 10.11.1916)
- Петерс Евгений Борисович - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик - поручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - штабс-капитан (ст.28.10.1916; ВП 22.12.1916)
- Шварц Семен Яковлевич - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Михалев Дмитрий Александрович - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
ВП 05.07.1916
- Локуциевский Иосиф Станиславович (Локущиевский) - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Канарский Василий Федорович (Банарский) - прапорщик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - подпоручик - поручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - штабс-капитан (ст.03.10.1916; ВП 10.12.1916)
- Бриллиантов Федор - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Лебедев Василий Иванович - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Бирк Александр Фрицевич - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - поручик (ст.02.06.1916; ВП 22.12.1916)
- Дементьев Федор Харитонович - штабс-капитан 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА полка, прикомандированный к полку
ВП 11.07.1916
- Полосатов Сергей Иванович - прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
- Лешенков Иван Кондратьевич - подпоручик, призванный из запаса армейской пехоты, состоящий в полку
ВП 21.07.1916
- Иорданский Николай Николаевич - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку
- Лебедев Иван Иванович - прапорщик, призванный из запас армейской пехоты, состоящий в полку
- Китаев Александр Иванович - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку
ВП 31.07.1916
- Величкевич Николай Иванович - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку
ВП 09.11.1916
- Рокко - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - поручик (ст.29.07.1916)
ВП 10.11.1916
- Захаренков - подпоручик, числящийся по армейской пехоте, состоящий в полку - поручик, с оставлением в запасе армейской пехоты (ст.14.08.1916)
ВП 24.11.1916
- Сушков Виктор Иванович - подпоручик - поручик (ст.11.09.1916)
ВП 10.12.1916
- Тарасов Алексей Егорович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.09.1915; ВП 11.12.1916)
- Блавдзевич Павел Константинович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.09.1915; ВП 11.12.1916)
- Манилов Иван Иванович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Михалкин Георгий Михайлович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Щепанов Василий Сергеевич - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Морозов Алексей Александрович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Пронин Павел Александрович - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Кильдишев Мухамед Дабаидулович (Кильдышев Мухамет Губайдулович) - прапорщик - переведен из числящихся по армейской пехоте - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
ВП 11.12.1916 № 57
- Боженко Владимир - коллежский секретарь, заведующий оружием полка
ВП 13.12.1916
- Санталов Степан - прапорщик армейской пехоты, состоящий в полку - подпоручик (ст.22.09.1916)
ВП 25.12.1916 № 59
- Преловский Петр - коллежский регистратор, зауряд-военный чиновник, квартермистр полка
- Филимонов Борис Петрович - генерал-майор (ст.19.07.1915; ВП 10.05.1916), командир полка - бригадный командир 113-й пехотной дивизии (ВП 05.01.1917)
- Сакен Константин Александрович - полковник (ВП 16.07.1916) - полковник, командир полка (ВП 09.02.1917)
- Питка Пэро-Август Юрьевич (Питко) - подполковник (ст.03.11.1914; ВП 22.01.1915)
- Дмоховский Иван Иванович - подполковник (ст.01.12.1915;ВП 24.05.1916)
- Вершинин Алексей Андреевич - подполковник (ВП 11.11.1916)
- Ванин Климент Иоакимович - капитан (ст.03.03(05).1915; ВП 11.10.1915)
- Пронин Владимир Павлович - капитан (ст.10.08.1915; ВП 18.09.1915)
- Донброво Владимир Люцианович - капитан (ВП 30.03.1916) - подполковник (ст.02.12.1916; ВП 08.02.1917)
- Цеслинский Николай Евгеньевич - капитан (ВП 14.05.1916)
- Каспржиковский Адам Юльевич - штабс-капитан (ВП 20.03.1916)
- Молчанов Павел Николаевич - штабс-капитан (ВП 14.05.1916)
- Чекувер Николай Хрисанфович - штабс-капитан (ВП 14.05.1916)
- Дмоховский Павел Иванович - штабс-капитан (ст.19.07.1915; ВП 20.06.1916)
- Дейнека Георгий Васильевич - штабс-капитан (ВП 11.07.1916)
- Дементьев Федор Харитонович - штабс-капитан (ВП 05.07.1916)
- Столбушинский Сергей - штабс-капитан (ст.30.03.1916; ВП 08.11.1916)
- Полесский-Щепило Сергей Александрович (Полесский-Щепилло, Полесский-Щипило) - штабс-капитан (ст.11.08.1916; ВП 08.11.1916)
- Дик Эвальд-Гуго Августович - штабс-капитан (ст.27.04.1916; ВП 10.11.1916)
- Гартье Александр Эмилиевич - штабс-капитан (ВП 11.11.1916)
- Харжевский Владимир Георгиевич (Хоржевский, Хпржевский) - штабс-капитан (ст.24.07.1916; ВП 25.11.1916)
- Савицкий Константин Викторович - штабс-капитан (ВП 02.12.1916)
- Трубников Леонид Михайлович - штабс-капитан (ВП 07.12.1916) - капитан (ст.09.05.1916; ВП 14.01.1917)
- Канарский Василий Федорович (Банарский) - штабс-капитан (ст.03.10.1916; ВП 10.12.1916)
- Кальнинг Евгений Францевич (Калнин) - штабс-капитан (ст.16.08.1916; ВП 11.12.1916)
- Денисов Александр - штабс-капитан (ст.21.09.1916; ВП 11.12.1916)
- Дикарев Павел Михайлович - штабс-капитан (ст.10.10.1916; ВП 10.12.1916)
- Курск Эмиль Леонардович - штабс-капитан (ст.22.10.1916; ВП 22.12.1916)
- Петерс Евгений Борисович - штабс-капитан (ст.28.10.1916; ВП 22.12.1916)
- Шредер Александр - поручик (ст.06.08.1915; ВП 24.08.1915) - поручик, состоявший в прикомандировании к штабу 68-й пехотной дивизии (ВП 05.02.1917)
- Савлаев Иван Андреевич - поручик (ст.19.11.1915; ВП 27.03.1916)
- Поросенков Александр Александрович - поручик (ст.19.11.1915; ВП 27.03.1916) - штабс-капитан (ВП 01.01.1917)
- Логвинов Сергей - поручик (ст.19.11.1915; ВП 27.03.1916)
- Чесноков Федор - поручик (ст.23.11.1915; ВП 23.03.1916)
- Реддер Евгений - поручик (ст.05.12.1915; ВП 20.03.1916)
- Первышин Николай Алексеевич (Первушин) - поручик (ВП 04.07.1916) - штабс-капитан (ВП 01.01.1917)
- Боярский Евгений Петрович - поручик (ВП 04.07.1916)
- Иванов Василий Иванович - поручик (ВП 07.11.1916)
- Зайцев Илья Васильевич - поручик (ст.09.06.1916; ВП 09.11.1916)
- Рокко - поручик (ст.29.07.1916; ВП 09.11.1916)
- Окнинский Мариан Станиславович (Окниковский) - поручик (ст.10.09.1916; ВП 09.11.1916)
- Захаренков - поручик (ст.14.08.1916; ВП 10.11.1916)
- Терентьев Михаил Фаддеевич - поручик (ВП 11.11.1916) - штабс-капитан (ст.11.09.1916; ВП 10.01.1917)
- Сушков Виктор Иванович - поручик (ст.11.09.1916; ВП 24.11.1916)
- Бирк Александр Фрицевич - поручик (ст.02.06.1916; ВП 22.12.1916)
- Самойлов Михаил Владимирович - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Лозовский Георгий Павлович (Лазовский Георгий Станиславович) - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Иконников Николай Семенович - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Кузминский Николай Константинович (Кузьминский) - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Савков Алексей Владимирович - подпоручик (ВП 24.08.1915)
- Западный Петр Владимирович - подпоручик (ВП 24.08.1915) - поручик - Штабс-капитан (ст.01.08.1916; ВП 10.01.1917)
- Шапошников Тихон Васильевич - подпоручик (ВП 17.10.1915) - поручик (ВП 04.01.1917)
- Тор Николай - подпоручик (ВП 27.12.1915) - поручик (ВП 04.01.1917)
- Логинов - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Вознесенский Александр - подпоручик (ВП 27.12.1915)
- Курицын Михаил Николаевич - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Матвеев Михаил - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Ремпель Евгений - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Глаголев Алексей - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Знаменский Петр - подпоручик (ст.01.02.1915; ВП 23.04.1916)
- Алексеев Иван Сергеевич - подпоручик (ст.19.07.1914; ВП 20.03.1916) - поручик (ВП 15.01.1917)
- Абросенков Сергей Васильевич - подпоручик (ст.19.07.1915; ВП 05.03.1916)
- Левашев Василий - подпоручик (ст.19.07.1915; ВП 20.03.1916)
- Умнов Сергей Николаевич - подпоручик (ст.19.07.1915; ВП 20.03.1916)
- Гончаров Александр Георгиевич - подпоручик (ст.19.07.1915; ВП 20.03.1916)
- Гаврилов Георгий Ефимович - подпоручик (ст.16.12.1915; ВП 20.03.1916) - поручик (ВП 01.01.1917)
- Полянский Николай - подпоручик (ст.01.01.1916; ВП 20.03.1916)
- Корецкий Павел - подпоручик (ВП 24.04.1916)
- Дурасов Николай Владимирович - подпоручик (ст.01.12.1914; ВП 25.04.1916) - поручик (ВП 04.01.1917) - штабс-капитан (ст.12.12.1916; ВП 19.01.1917)
- Извеков Сергей Сергеевич - подпоручик (ст.01.12.1914; ВП 25.04.1916)
- Лазовский Эдуард - подпоручик (ст.01.12.1914; ВП 25.04.1916) - поручик (ВП 04.01.1917) - штабс-капитан (ВП 18.02.1917)
- Орлов Василий - подпоручик (ст.24.01.1916; ВП 12.05.1916) - поручик (ВП 04.01.1917)
- Васильев Петр Ильич - подпоручик (ВП 14.05.1916)
- Унгебаев Али - подпоручик (ст.08.02.1916; ВП 26.05.1916)
- Федуленко Валентин Васильевич - подпоручик (ВП 21.06.1916)
- Партс Карл Тоотсович - подпоручик (ВП 24.06.1916) - поручик (ВП 30.01.1917)
- Матвейченков Семен Васильевич - подпоручик (ВП 04.07.1916) - поручик - штабс-капитан (ВП 15.01.1917)
- Яковлев Сергей Иванович - подпоручик (ВП 04.07.1916)
- Фякинский Петр Семенович - подпоручик (ВП 04.07.1916)
- Шварц Семен Яковлевич - подпоручик (ВП 04.07.1916)
- Локуциевский Иосиф Станиславович (Локущиевский) - подпоручик (ВП 05.07.1916)
- Лешенков Иван Кондратьевич - подпоручик (ВП 11.07.1916)
- Тарасов Алексей Егорович - подпоручик (ст.01.09.1915; ВП 11.12.1916)
- Блавдзевич Павел Константинович - подпоручик (ст.01.09.1915; ВП 11.12.1916)
- Манилов Иван Иванович - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Михалкин Георгий Михайлович - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Щепанов Василий Сергеевич - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Морозов Алексей Александрович - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Пронин Павел Александрович - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Кильдишев Мухамед Дабаидулович (Кильдышев Мухамет Губайдулович) - подпоручик (ст.01.10.1915; ВП 11.12.1916)
- Санталов Степан - подпоручик (ст.22.09.1916; ВП 13.12.1916)
- Слепченков Павел Трофимович - прапорщик (ст.02.11.1914; 06.12.1914)
- Виноградов Михаил Федорович - прапорщик (ст.02.11.1914; 06.12.1914) - подпоручик (ВП 04.01.1917)
- Тигров Кирилл Евстигнеевич (Николай) - прапорщик (ст.03.11.1914; 06.12.1914)
- Бельдау - прапорщик (с 10.12.1914)
- Титенков Василий Андреевич - прапорщик (с 12.01.1915)
- Минин Андрей Минич - прапорщик (с 20.03.1915)
- Томашевич Болеслав Петрович - прапорщик (ВП 14.05.1916)
- Шиллинг Николай Владимирович (Шмалинг) - прапорщик (ВП 04.07.1916)
- Михалев Дмитрий Александрович - прапорщик (ВП 04.07.1916)
- Бриллиантов Федор (Брилиантов) - прапорщик (ВП 05.07.1916) - поручик (ВП 04.01.1917)
- Лебедев Василий Иванович - прапорщик (ВП 05.07.1916) - подпоручик (ВП 01.01.1917)
- Полосатов Сергей Иванович - прапорщик (ВП 11.07.1916)
- Иорданский Николай Николаевич - прапорщик (ВП 21.07.1916)
- Лебедев Иван Иванович - прапорщик (ВП 21.07.1916)
- Китаев Александр Иванович - прапорщик (ВП 21.07.1916)
- Величкевич Николай Иванович - прапорщик (ВП 31.07.1916)
- Боженко Владимир - коллежский секретарь, заведующий оружием полка (ВП 11.12.1916 № 57)
- Преловский Петр - коллежский регистратор, зауряд-военный чиновник, квартермистр полка (ВП 25.12.1916 № 59)
ВП 01.01.1917
- Замороко - подпоручик - поручик (ст.13.06.1916)
ВП 02.01.1917
- Лелин - подпоручик - поручик (ст.29.06.1916)
ВП 04.01.1917
- † Соколов Николай Васильевич - прапорщик
ВП 10.01.1917
- Привалов Никанор Иванович (Никонор) - подпоручик - поручик (ст.17.11.1916)
ВП 18.01.1917
- Кондратьев Иван - подпоручик - поручик (ст.08.11.1916)
ВП 22.01.1917
- Храмов Леонид Николаевич - прапорщик - подпоручик (ст.16.12.1916)
ВП 08.02.1917
- Кормалев Петр (Ковалев) - прапорщик - подпоручик (ст.15.12.1916)
ПАФ 21.09.1917
- Звагус Роберт Яковлевич - прапорщик запаса армейской пехоты.
https://www.ria1914.info/